L'Honorable Frank Corbett
Nom complet :
Frank Corbett
Année de naissance :
1954
Lieu de naissance :
New Waterford, N.S., Canada
Circonscription | Date de début |
---|---|
Cape Breton Centre | 8 octobre 2013 — 2 avril 2015 |
Cape Breton Centre | 9 juin 2009 — 7 septembre 2013 |
Cape Breton Centre | 13 juin 2006 — 5 mai 2009 |
Cape Breton Centre | 5 août 2003 — 13 mai 2006 |
Cape Breton Centre | 27 juillet 1999 — 5 juillet 2003 |
Cape Breton Centre | 24 mars 1998 — 18 juin 1999 |
Historique du parti
- Nouveau Parti démocratique
(24 mars 1998 — 2 avril 2015)
Antécédents professionnels
- Leader parlementaire (NPD)
(24 octobre 2013 — 2 avril 2015) - Vice-premier ministre
(19 juin 2009 — 22 octobre 2013) - Vice-président du Conseil exécutif
(19 juin 2009 — 22 octobre 2013) - Président du Conseil du trésor
( 9 juillet 2009 — 22 octobre 2013) - Ministre du Travail et de l'Éducation postsecondaire
(15 mars 2013 — 22 octobre 2013) - Ministre de l'Immigration
(15 mars 2013 — 22 octobre 2013) - Ministre responsable de la Apprenticeship and Trades Qualifications Act
(15 mars 2013 — 22 octobre 2013) - Ministre responsable de la Workers' Compensation Act (à l'exception de la partie II)
(15 mars 2013 — 22 octobre 2013) - Leader parlementaire du gouvernement (NPD)
(25 juin 2009 — 7 septembre 2013) - Ministre de la Commission de la fonction publique
(19 juin 2009 — 15 mars 2013) - Ministre de Communications Nouvelle-Écosse
(19 juin 2009 — 15 mars 2013) - Ministre de la Gestion de l'information
(14 janvier 2010 — 15 mars 2013) - Leader parlementaire de l'opposition (NDP)
( 8 février 2007 — 5 mai 2009) - Président du caucus
(21 septembre 2001 — 8 février 2007)
Emplois antérieurs
- Cadreur
Cette page est la version archivée de la biographie de l'ancien membre de l'Assemblée législative, L'Honorable Frank Corbett